Vorsitzende/r |
Markus Frerker | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2016 | 12.05.2020 | von 01.11.2016 bis 12.05.2020 |
Mitglieder |
Mathias Bokel | UWG Ankum | UWG Ankum Mitglied | Mitglied | 14.03.2018 | 31.12.2021 | von 14.03.2018 bis 31.12.2021 |
Agnes Droste | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | 31.12.2021 | von 01.11.2021 bis 31.12.2021 |
Andreas Hettwer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 29.10.2021 | von 01.11.2016 bis 29.10.2021 |
Philipp Heuer | B´90/Die Grünen | B´90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | 31.12.2021 | von 01.11.2021 bis 31.12.2021 |
René Hurrelbrink | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | 31.12.2021 | von 01.11.2021 bis 31.12.2021 |
Stefan Klune | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | 31.12.2021 | von 01.11.2021 bis 31.12.2021 |
Michael Lange | UWG Samtgemeinde Bersenbrück (BLG) | UWG Samtgemeinde Bersenbrück (BLG) Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 29.10.2021 | von 01.11.2016 bis 29.10.2021 |
Rainer Liening-Ewert | BLA | BLA Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | 31.12.2021 | von 01.11.2021 bis 31.12.2021 |
Heike Menslage | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Mitglied | Mitglied | 12.05.2020 | 31.12.2021 | von 12.05.2020 bis 31.12.2021 |
Axel Meyer zu Drehle | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2011 | 31.12.2021 | von 01.11.2011 bis 31.12.2021 |
Heinrich Möller | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.12.2021 | von 01.11.2016 bis 31.12.2021 |
Clara Schmidt-Ankum | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | 31.12.2021 | von 01.11.2021 bis 31.12.2021 |
Gerd Steinkamp | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Michael Strehl | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 29.10.2021 | von 01.11.2011 bis 29.10.2021 |
Ingrid Thesing | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | 31.12.2021 | von 01.11.2021 bis 31.12.2021 |
Günther Voskamp | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 29.10.2021 | von 01.11.2016 bis 29.10.2021 |
Reinhold Waldhaus | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 29.10.2021 | von 01.11.2016 bis 29.10.2021 |